WAKEFIELD ONCOLOGY LEUKAEMIA FUND (W.O.L.F.)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide for the relief of persons suffering from cancer,leukaemia and other blood disordersin the Wakefield area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 08 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- THE PINDERFIELDS LEUKAEMIA AND HAEMATOLOGY FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN ASHCROFT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kirstie Connelly | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Lauren Thomassen | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
JULIE JEFFERY | Ymddiriedolwr | 22 October 2011 |
|
|
||||
ELIZABETH MCGUIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Paul Moreton | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.00k | £51.61k | £90.35k | £126.22k | £720 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87k | £20.54k | £10.31k | £6.25k | £3.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Awst 2024 | 204 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2021 | 334 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2021 | 334 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 4 FEBRUARY 1994 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 15 JANUARY 2001 AND 16 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM CANCER, LEUKAEMIA OR OTHER BLOOD DISORDERS AND IN PARTICULAR BY THE PROVISION FROM TIME TO TIME OF EQUIPMENT FOR THE DEPARTMENT OF HAEMATOLOGY AT PINDERFIELDS HOSPITAL WAKEFIELD OR SUCH OTHER HOSPITAL OR MEDICAL CENTRES WHERE HAEMATOLOGY WORK IS CARRIED OUT OR RESEARCHED AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME AGREE UPON (2) THE RELIEF OF CURRENT OR FORMER PATIENTS WHO ARE OR HAVE ATTENDED THE HOSPITALS OR MEDICAL CENTRES MENTIONED IN THE PRECEDING SUB-CLAUSE BY THE PAYMENT OF MONEY OR THE PROVISION OF NECESSITIES AS A CONSEQUENCE OF THEIR TREATMENT
Maes buddion
WAKEFIELD AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Department of Haematology
Pathology Building
Pinderfields Hospital
Aberford Road
West Yorkshire
WF1 4DG
- Ffôn:
- 0192543366
- E-bost:
- morts_v@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window