Hanes ariannol ALTRINCHAM GARRICK SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 1034690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £508.76k £269.82k £590.76k £732.28k £824.57k
Cyfanswm gwariant £656.21k £379.23k £618.50k £758.89k £876.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £53.21k £105.97k £5.64k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £34.14k N/A £18.46k £27.64k £8.47k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £56.07k £38.49k
Incwm - Weithgareddau elusennol £387.59k N/A £537.72k £645.87k £770.00k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £32.36k N/A £34.02k £2.70k £7.62k
Incwm - Arall £54.66k N/A £559 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £20.00k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £656.21k N/A £618.50k £757.79k £875.85k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £1.09k £920
Gwariant - Llywodraethu £4.83k N/A £5.79k £5.34k £4.16k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0