LUNE VALLEY TRANSPORT ENTERPRISE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide for charitable purposes only, transport for the benefit of the people of the Lancashire Lune Valley and South Cumbria areas who are in specific need by reason of their age, youth, poverty, illness or disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Blackpool
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 10 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- DIAL A BUS/COUNTY CARS LANCASTER/,GARSTANG AND WYRE (Enw gwaith)
- DIAL A RIDE (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH BUDDEN | Cadeirydd |
|
||||||||
Michael Tobias | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||||
GORDON SAMUEL JOSEPH WESTERN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
WENDY THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Diane Crompton | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.08k | £105 | £3.17k | £4.11k | £4.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.88k | £12.27k | £3.64k | £4.45k | £4.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £57.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Mawrth 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 DECEMBER 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED 16 DECEMBER 1992 AND 16 NOVEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR CHARITABLE PURPOSES ONLY TRANSPORT FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE LANCASHIRE AND LUNE VALLEY AREAS WHO ARE IN SPECIFIC NEED BY REASON OF THEIR AGE YOUTH POVERTY ILLNESS OR DISABILITY
Maes buddion
LANCASHIRE AND THE LUNE VALLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lune Valley Transport
Unit 5
Vickers Industrial Estate
Mellishaw Lane
MORECAMBE
LA3 3EN
- Ffôn:
- 07970339025
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window