Ymddiriedolwyr THE BRADFORD U3A

Rhif yr elusen: 1034762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Francis Marslen-Wilson Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Roy Francis Hodson Ymddiriedolwr 18 September 2024
Dim ar gofnod
Rosalind Mary Garside Ymddiriedolwr 21 September 2022
Dim ar gofnod
Paul Webley Ymddiriedolwr 21 September 2022
Dim ar gofnod
Roger Manvell Broadie Ymddiriedolwr 21 September 2022
Dim ar gofnod
Alison Wright Ymddiriedolwr 21 September 2022
Dim ar gofnod
Joan SPENCER Ymddiriedolwr 20 September 2017
Dim ar gofnod
Phillippa Jane Yerbury Barker Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod