Hanes ariannol MOW COP AND DISTRICT WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1034771
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2004 31/10/2005 31/10/2006 31/10/2007 31/10/2008
Cyfanswm Incwm Gros £1.22k £1.28k £1.38k £1.11k £1.23k
Cyfanswm gwariant £1.14k £1.20k £1.27k £1.41k £920
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A