Hanes ariannol JACK AND JILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1034780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £109.19k £145.36k £136.93k £149.30k £158.10k
Cyfanswm gwariant £98.85k £128.89k £156.67k £128.59k £143.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £80.06k £109.69k £108.71k £130.56k