ymddiriedolwyr JACK AND JILL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1034780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Richardson | Cadeirydd | 11 April 2024 |
|
|
||||
Natalie Singleton | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Jodie Bentley | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Kaylea Eves | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Molly Dixon | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Chloe Phythian | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Emma Richardson | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Stephanie Fellows | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.