Hanes ariannol TAS VALLEY PRE-SCHOOL AND PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1034805
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.93k | £34.38k | £37.95k | £53.13k | £44.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.90k | £31.03k | £31.06k | £52.85k | £45.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £23.38k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.90k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.