BISHOPS HULL COMMUNITY PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
VILLAGE PRE-SCHOOL, PROVIDING PRE-SCHOOL CHILDCARE FOR CHILDREN AGED 2 - 4.THIS SETTING IS BASED IN THE COMMUNITY ROOM OF THE SCHOOL AND OFFERS ACTIVITIES BASED AROUND THE EYFS STATUTORY GUIDANCE, INCLUDING PERSONAL AND SOCIAL SKILLS, PHYSICAL DEVELOPMENT, LANGUAGE, BOOKS, PUZZLES,CONSTRUCTION AND NUMEROUS ACTIVITIES BASED AROUND AREAS OF LEARNING.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 15 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 14 Rhagfyr 2011: Re-registered
- BISHPS HULL COMMUNITY PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Jollands | Cadeirydd | 16 November 2021 |
|
|
||||
Sophie Lewis | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Sam Jollands | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.79k | £26.50k | £45.11k | £82.90k | £57.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.75k | £33.86k | £37.38k | £76.11k | £48.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.28k | £23.11k | N/A | £70.55k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Chwefror 2025 | 248 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Chwefror 2025 | 248 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Gorffennaf 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Gorffennaf 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Tachwedd 2021 | 183 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Rhagfyr 2021 | 205 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 OCTOBER 1993 as amended on 16 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
IN PRACTICE BISHOPS HULL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 Smithy
Bishops Hull
TAUNTON
Somerset
TA1 5DT
- Ffôn:
- 07706732075
- E-bost:
- bishopshullpreschool@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window