Hanes ariannol BARBICAN PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1034833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.56k £74.93k £77.60k £61.52k £83.68k
Cyfanswm gwariant £76.27k £68.04k £78.43k £77.12k £73.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £66.67k N/A £56.56k £69.18k