Ymddiriedolwyr ORIEL DAVIES GALLERY
Rhif yr elusen: 1034890

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damon Webb | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Ambereene Hitchcox | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Susan Robertson | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Simon Patrick Cotton | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Tracy Simpson | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
Sean Adrian Vicary | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
Michael Hugh Brown | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.