Hanes ariannol ATLANTIC CHALLENGE GB MARITIME TRAINING TRUST

Rhif yr elusen: 1034969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.42k £9.16k £1.44k £1.41k £1.82k
Cyfanswm gwariant £9.44k £2.33k £4.88k £4.88k £3.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A