LITTLE ACORNS NURSERY AT CAMELFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide childcare & education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £200 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 15 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- CAMELFORD PRESCHOOL (Enw gwaith)
- CAMELFORD PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanna Richards | Cadeirydd | 26 September 2022 |
|
|
||||
Louise Graham | Ymddiriedolwr | 31 January 2025 |
|
|
||||
Abbie Fanson | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Alba Norris | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Ellie Franks | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Melissa Duvall | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
AINE MAHMUT | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Zoe Curtis | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Baker | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Lindsey Jerram-smith | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Shannon Ryder-Garrett | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.35k | £79.88k | £79.35k | £70.00k | £105.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.15k | £84.44k | £81.59k | £58.00k | £91.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £200 | £200 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Mai 2023 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Mai 2023 | 100 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2022 | 249 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2022 | 249 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Chwefror 2022 | 379 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Chwefror 2022 | 379 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/03/1992 AS AMENDED ON 23/03/2006 AS AMENDED ON 27/06/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rear of Camelford Hall
Clease Road
Camelford
Camelford
Cornwall
PL32 9PL
- Ffôn:
- 01840212114
- E-bost:
- INFO@LITTLEACORNSCAMELFORD.CO.UK
- Gwefan:
-
littleacornscamelford.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window