Hanes ariannol PEPPERPOT BATHFORD PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1035101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.37k | £75.16k | £83.47k | £52.96k | £63.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.32k | £75.32k | £72.06k | £67.94k | £65.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £73.76k | N/A | N/A | £41.07k | £47.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £63.60k | £70.53k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.