ymddiriedolwyr THE WORCESTERSHIRE AND DUDLEY HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 1035156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY JOHN BRIDGES | Cadeirydd |
|
||||||||
David Thorpe | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Susan Claire Strachan | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
||||||
Tobias Thornes | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||||
Charles Caddick | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|||||||
Elaine Drage | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||||
Jacqueline Dawn Hunt | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||||
Michael Allan Howard | Ymddiriedolwr | 26 August 2015 |
|
|||||||
Philip Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|
||||||
Annette Leech | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.