Hanes ariannol MELBOURN PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1035173
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.53k | £122.88k | £163.52k | £172.01k | £197.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.08k | £107.20k | £138.21k | £160.65k | £176.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £79.32k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £94.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.