Hanes ariannol CUSTOM HOUSE AND CANNING TOWN COMMUNITY RENEWAL PROJECT

Rhif yr elusen: 1035200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £389.04k £252.02k £298.24k £269.65k £272.38k
Cyfanswm gwariant £352.37k £311.63k £256.63k £283.49k £276.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £6.21k £5.75k £25.80k £7.92k