THE ABACUS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of residential accommodation for children and young people in India Furtherance of the education of such children and adults The relief of those who are suffering hardship
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- India
- Uganda
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1051276 ANUKAR INTERNATIONAL
- 17 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR ALAN BAILEY | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
||||
Ian Mark Elliott | Ymddiriedolwr | 03 March 1994 |
|
|
||||
ALEC JOHN ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 03 March 1994 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.55k | £6.21k | £4.34k | £3.85k | £4.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.55k | £0 | £9.50k | £9.20k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Mai 2024 | 96 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED EXECUTED 3 MARCH 1994
Gwrthrychau elusennol
1.THE PROVISION OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF SIXTEEN IN INDIA OR ELSEWHERE WHO ARE ORPHANS OR CHILDREN OF DESTITUTES OR CHILDREN OF PERSONS SUFFERING FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL HANDICAP OR ARE OTHERWISE NEEDY. 2. THE RELIEF OF THE INHABITANTS OF INDIA OR ELSEWHERE WHO ARE SUFFERING HARDSHIP AS A RESULT OF DROUGHT, EARTHQUAKE, FLOOD OR OTHER NATURAL DISASTER OR WHO BY REASON OF THIER SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS ARE IN NEED OF ASSISTANCE. 3. TO FURTHER THE EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS IN INDIA OR ELSEWHERE. 4. THE RELIEF AND CARE OF THE SICK IN INDIA OR ELSEWHERE.
Maes buddion
INDIA AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 HIGH STREET
BLUNSDON
SWINDON
SN26 7AF
- Ffôn:
- 07926669062
- E-bost:
- info@abacustrust.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window