Hanes ariannol BARDSEY NURSERY GROUP
Rhif yr elusen: 1035383
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/09/2019 | 05/09/2020 | 05/09/2021 | 05/09/2022 | 05/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.39k | £22.87k | £24.63k | £24.73k | £32.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.32k | £16.28k | £21.42k | £21.72k | £25.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.33k | £18.89k | £14.83k | £15.47k | £21.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.