FORT PITT GRAMMAR SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1035416
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising monies for the school by organising events such as quiz nights, christmas raffles, theatre trips etc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2008
Cyfanswm incwm: £5,483
Cyfanswm gwariant: £4,378
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Medway
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 22 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- 02 Chwefror 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
- FORT PITT GRAMMER SCHOOL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.11k | £2.56k | £3.05k | £8.64k | £5.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.07k | £1.10k | £2.28k | £9.16k | £4.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | 05 Ionawr 2010 | 189 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 26 Mawrth 2009 | 269 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 25 Mai 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 OCTOBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window