Hanes ariannol MITCHEL TROY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1035509
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £29.73k £29.62k £26.94k £28.62k £17.72k
Cyfanswm gwariant £26.18k £29.26k £27.04k £26.91k £30.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.47k £17.75k £0 N/A N/A