Hanes ariannol MAYDAY TRUST

Rhif yr elusen: 1035524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.83m £2.75m £942.37k £780.84k £848.93k
Cyfanswm gwariant £3.51m £3.18m £1.18m £1.21m £1.04m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £668.90k £406.24k £14.73k N/A £96.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.94k £45.06k £12.00k £0 £60.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £904.03k £830.27k £90.78k £10.02k £23.12k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.91m £1.91m £840.16k £770.82k £818.32k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £17.83k £12.91k £11.43k £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £7.49k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £20.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.51m £3.18m £1.18m £1.17m £1.04m
Gwariant - Ar godi arian £3.68k £216 £766 £40.97k £0
Gwariant - Llywodraethu £16.01k £11.86k £11.63k £19.22k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0