Ymddiriedolwyr THE SPRING CENTRE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1035546

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Martin Greaves | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Adam Raymond Pascoe | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Deborah Carolyn Nevin | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Michael Kevin Warrior | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
SHARON MARGARET TOWNEND | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Peter John Rudge | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Peter John Prater | Ymddiriedolwr | 18 April 2006 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.