Hanes ariannol PEAK PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1035604
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £15.27k £16.53k £19.97k £22.99k £15.42k
Cyfanswm gwariant £17.37k £16.98k £22.51k £16.01k £14.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £13.49k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A