ymddiriedolwyr KENTISH OPERA
Rhif yr elusen: 1035615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Christopher Alexander | Cadeirydd | 02 January 2020 |
|
|
||||
Philip Raymond Newton | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Gillian Margaret Bishop | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Rita McKay | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
ROBERT EDMUND SKONE JAMES | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Philip Wallace | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Alice Ruth Blogg | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
NICOLA BLOGG | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
PETER BERNARD WHISTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.