Hanes ariannol BROOKSIDE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1035696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £112.01k £124.90k £117.41k £101.85k £129.62k
Cyfanswm gwariant £89.79k £124.90k £100.85k £130.30k £114.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £101.92k N/A N/A N/A