Hanes ariannol THE CARLISLE AND DISTRICT MUSIC AND DRAMA FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1035713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.76k £182 £6.28k £10.09k £11.27k
Cyfanswm gwariant £10.73k £593 £9.37k £11.91k £13.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A