Dogfen lywodraethu GREAT YARMOUTH AND WAVENEY SPECIAL OLYMPIANS
Rhif yr elusen: 1035781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 DECEMBER 1993 AS AMENDED 28 FEBRUARY 1994 AND 15 FEBRUARY 2003 AND 13 MARCH 2004 AND 3 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING RECREATIONAL FACILITIES FOR PEOPLE WITH PHYSICAL AND/OR LEARNING DISABILITIES AND IN PARTICULAR TO ORGANISE, SUPPORT AND PROMOTE OLYMPIC STYLE GAMES EVENTS AND COMPETITIONS FOR SUCH PERSONS WHO BY REASON OF THEIR DISABILITY HAVE NEED OF SUCH FACILITIES FOR THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.