Ymddiriedolwyr COVENTRY CHINESE CHRISTIAN CHURCH
Rhif yr elusen: 1035888

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuen Chu So | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Chun Kit Lam | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Man Wai Philip Leung | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Jia Yi Yan | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Yee Yan Wong | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Martin Fraser Roberts | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Hsiao-Pei Yang | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
HAIFENG WEI | Ymddiriedolwr | 25 May 2014 |
|
|
||||
Elaine YL Leung | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
||||
Dr JOACHIM BRANDT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.