Helmdon Acorns Pre-School

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are an Early Years Pre-school open to children aged 2-4 yrs. Based in the village of Helmdon, also serving the surrounding villages and Brackley. We are a Committee led charity and actively run fundraisers during the year to raise funds to provide educational recourses for the children in our care. We have strong ties within the local community and local Primary School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 21 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038471 BLAKESLEY PLAYGROUP
- 31 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- HELMDON ACORNS PRE-SCHOOL (Enw gwaith)
- HELMDON PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Alott | Cadeirydd | 01 July 2022 |
|
|
||||
Karla Meaton | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Rachel Hurcombe | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Anna Saunders | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|||||
Jessica Lauren Jill Baseley | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.53k | £97.59k | £96.52k | £99.84k | £96.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.99k | £95.54k | £103.41k | £101.63k | £90.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £74.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | N/A | N/A | £15.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Tachwedd 2022 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13TH SEPTEMBER 1993 as amended on 28 Apr 2021 as amended on 08 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Helmdon Acorns Pre School
Hintons Close
Helmdon
BRACKLEY
NN13 5QP
- Ffôn:
- 01295 768327
- E-bost:
- enquiries@helmdonacorns.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window