Hanes ariannol THE ROTARY CLUB OF THORPE BAY CHARITY TRUST

Rhif yr elusen: 1036005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.39k £18.19k £60.71k £8.34k £11.32k
Cyfanswm gwariant £33.74k £12.93k £46.38k £15.68k £8.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A