Hanes ariannol LITTLE BEARS PRE-SCHOOL (SHEBBEAR)
Rhif yr elusen: 1036017
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.44k | £27.80k | £39.30k | £45.37k | £48.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.63k | £31.09k | £35.39k | £43.62k | £62.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400 | £0 | £450 | £1.15k | £5.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.