Hanes ariannol CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS-DREAM HOLIDAYS

Rhif yr elusen: 1036069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £231.37k £238.92k £226.57k £258.41k £244.05k
Cyfanswm gwariant £183.68k £256.69k £236.98k £254.11k £239.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A