Ymddiriedolwyr FRAMPTON COMMUNITY PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1036095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Seana Kerslake Cadeirydd 11 November 2024
Dim ar gofnod
Megan Simmons Ymddiriedolwr 15 March 2023
Dim ar gofnod
Lucy Purdy Ymddiriedolwr 15 March 2023
Dim ar gofnod
Natalie Bussey Ymddiriedolwr 10 March 2022
Dim ar gofnod
Nicholas Goodley Ymddiriedolwr 27 December 2018
Dim ar gofnod
susan Simmons Ymddiriedolwr 05 February 2014
Dim ar gofnod
Joanne Clark Ymddiriedolwr 05 February 2014
Dim ar gofnod