Hanes ariannol SOUTHWARK TURKISH EDUCATION GROUP

Rhif yr elusen: 1036107
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £20.78k £24.42k £16.61k £7.25k £1.47k
Cyfanswm gwariant £19.41k £11.94k £21.24k £8.23k £7.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A