Hanes ariannol ST LOUIS CATHOLIC MIDDLE SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1036114
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015
Cyfanswm Incwm Gros £14.41k £15.48k £17.65k £15.71k £10.73k
Cyfanswm gwariant £13.15k £17.99k £26.47k £19.34k £7.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0