Hanes ariannol MAULDEN SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1036118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.95k £5.89k £6.69k £6.69k £9.78k
Cyfanswm gwariant £9.09k £16.36k £9.90k £9.90k £8.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A