Ymddiriedolwyr TIDDLYWINKS PRE-SCHOOL STRETHAM

Rhif yr elusen: 1036151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hilary Allen Cadeirydd 11 March 2024
Dim ar gofnod
Bryony Bons Ymddiriedolwr 27 January 2025
Dim ar gofnod
Kate Warner-Kemp Ymddiriedolwr 25 November 2024
Dim ar gofnod
Heidi Smith Ymddiriedolwr 25 November 2024
Dim ar gofnod
Melanie Coulson Ymddiriedolwr 11 December 2023
Dim ar gofnod
Beth Sievewright Ymddiriedolwr 11 December 2023
Dim ar gofnod
Lorraine Coulson Ymddiriedolwr 25 September 2019
Dim ar gofnod
Susan Yardy Ymddiriedolwr 19 September 2018
Dim ar gofnod