COURTNEY LADYBIRDS PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a pre-school who work in the Kingswood area of Bristol. The pre-school have just been given "GOOD" by ofsted, which is fantastic.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £108,883 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 12 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- COURTNEY LADYBIRDS PRE-SCHOOL (Enw gwaith)
- LADYBIRD PLAYGROUP (KINGSWOOD) (Enw blaenorol)
- LADYBIRD PRE-SCHOOL (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRSTY HUGHES | Cadeirydd | 17 October 2018 |
|
|
||||
joanne pope | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
HAYLEY CORDINA-WILSON | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
rebecca orourke | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
CHLOE CULLIMORE | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
kayley WALLER | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
reeve drennen | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.76k | £102.80k | £119.61k | £135.11k | £125.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.10k | £99.30k | £100.55k | £158.46k | £134.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £108.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £104.76k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Hydref 2024 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Hydref 2024 | 117 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Mai 2024 | 329 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 24 Mai 2024 | 329 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2024 | 694 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2024 | 694 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Medi 2021 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Medi 2021 | 91 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Medi 2020 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 24 Medi 2020 | 86 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH JANUARY 1994 AS AMENDED 17 DECEMBER 2009 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL ARE TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES, FAMILY LEARNING AND EXTENDED HOURS GROUPS, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY; (B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS; (C) INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS AND OBJECTS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
89 Grimsbury Road
BRISTOL
BS15 9YF
- Ffôn:
- 01179353022
- E-bost:
- courtneyladybirds@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window