FRIENDS OF WESTBURY ON TRYM CHURCH OF ENGLAND SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run several events throughout the year. These raise funds for the school and are entertainment for the attendees (usually the children, their parents, teachers, friends and relations)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 12 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF WESTBURY ON TRYM (Enw gwaith)
- WESTBURY ON TRYM PTA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanine Swaine | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Julia Ross | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Joanne Rackham Jo | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Rebecca Sewell | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Amanda Cheater | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Jo Jenkins | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.71k | £6.75k | £15.78k | £30.97k | £23.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.32k | £11.93k | £8.63k | £23.37k | £16.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 335 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16TH JULY 1993 AS AMENDED 04 JULY 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
122 Clover Ground
BRISTOL
BS9 4UN
- Ffôn:
- 07793236279
- E-bost:
- treasurerwotpta@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window