Hanes ariannol ALPHABETS PRESCHOOL BOTLEY

Rhif yr elusen: 1036169
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £103.91k £112.85k £100.49k £118.19k £109.09k
Cyfanswm gwariant £101.89k £114.15k £115.52k £123.50k £121.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £82.86k £85.49k £82.06k £89.72k £94.75k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.70k N/A