FRIENDS OF SPRINGMEAD SURGERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We raise money by holding a Spring Fair. Afternoon Tea with entertainment, Christmas Stall, Slide shows, Coffee mornings with stalls, hold quizzes. The money raised is for the relief of sickness amongst patients attending Surgery by provision of ancillary medical equipment and services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 08 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- 03 Awst 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- F O S S (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62k | £619 | £78 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48k | £2.31k | £681 | £1.25k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 12 Awst 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 08 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 MARCH 1994
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AMONGST PATIENTS ATTENDING SPRINGMEAD SURGERY BY THE PROVISION OF ANCILLARY MEDICAL EQUIPMENT AND SERVICES.
Maes buddion
IN PRACTICE SPRINGMEAD SURGERY, CHARD, SOMERSET.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window