Hanes ariannol LITTLE JOHN'S PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1036192
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 325 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £90.62k £111.92k £100.05k £107.73k £88.15k
Cyfanswm gwariant £77.21k £99.83k £108.63k £117.56k £91.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £86.05k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £70.49k £87.53k £88.56k £97.21k N/A