Hanes ariannol DRAYTON DAISY CHAIN PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1036213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £106.19k £69.93k £85.00k £94.76k £74.40k
Cyfanswm gwariant £104.92k £79.36k £74.00k £90.78k £89.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £91.81k N/A £76.00k N/A £54.87k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £7.65k