Hanes ariannol FUTURE CARE CAPITAL

Rhif yr elusen: 1036232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £305.00k £314.00k £177.00k £245.00k £212.00k
Cyfanswm gwariant £1.52m £1.28m £999.00k £830.00k £607.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £60.48k £6.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A