Hanes ariannol SUNFLOWER PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1036278
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £140.79k £123.87k £127.12k £121.53k £120.79k
Cyfanswm gwariant £147.16k £131.06k £119.75k £128.92k £128.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £108.45k £110.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £9.12k £0