Hanes ariannol INNER WHEEL CLUB HELSTON LIZARD BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1036288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.92k £8.53k £3.00k £2.76k £4.89k
Cyfanswm gwariant £5.40k £7.19k £1.42k £1.99k £3.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A