Hanes ariannol WHITCHURCH COMMUNITY PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1036350
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.94k | £32.06k | £28.90k | £31.51k | £43.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.93k | £29.47k | £28.23k | £31.61k | £47.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.