ymddiriedolwyr WIMBLEDON AND WANDLE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1036432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Deborah Vera Carter | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
David John Bixby | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Michelle Ann Baker | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
ANDREW PAUL DAVID HAYWARD | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|||||
Michael Edward Mayhew | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|||||
Peter Frank Hutton | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
DAVID NOEL CHRISTMAS | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|||||
DAVID JOHN COGGINS | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|||||
Abdul Raheman Mohidin | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|||||
MRS Jean Goluld | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|||||
Neil James McLauchlan | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||
PETER TREAGUST | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.