Hanes ariannol LOCALITY (UK)
Rhif yr elusen: 1036460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.81m | £8.21m | £7.52m | £7.10m | £8.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.67m | £7.28m | £7.17m | £7.50m | £8.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.90m | £3.46m | £3.81m | £4.65m | £5.25m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £224.67k | £689.11k | £355.42k | £89.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £25.00k | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.78m | £7.97m | £7.34m | £6.88m | £7.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.00k | £151.00k | £118.00k | £124.00k | £108.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £71.00k | £55.00k | £98.00k | £65.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.67m | £7.28m | £7.17m | £7.50m | £8.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.00k | £37.00k | £21.00k | £30.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £469.00k | £835.00k | £925.00k | £595.00k | £776.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.